Plenário também recebeu, nesta terça (11), mensagens do governador que encaminham concessão de ICMS e doação de imóvel.
11/03/2014Juninho Araújo
PTBJuninho Araújo
PTB
Situação ao fim da 17ª legislatura
Término de exercício de suplência
Nome Completo
EDY ARAÚJO JÚNIOR
Data de Nascimento 16/05/1967
Naturalidade Dionísio / MG
Atividade Profissional Radialista
Principais Fatos da Vida Profissional e Política Formado em Eletrônica. Nasceu em Dionísio, Minas Gerais. Filho do relojoeiro Edy Araújo e da professora Irani de Castro Araújo, Juninho é o terceiro dos sete filhos do casal. É casado com Karine e pai de Karoline e Thiago. Sempre envolvido com as causas populares, fundou em 1989 a Rádio Tropical de Dionísio; em 2004, a Rádio Liberdade de Abre Campo; e em 2007, a Rádio Tropical de Timóteo. Apaixonado por comunicação, apresenta há 22 anos um programa popular transmitido ao vivo diariamente. Em 2006, foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual. Na Assembleia participou de votações importantes para a vida dos mineiros e foi vice-presidente de duas importantes comissões: a de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e a de Cultura, além dei vice-presidente da Cipe Rio Doce (Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce). Em 2010, ficou como segundo suplente da coligação Justiça Social e Trabalho, mas assumiu o mandato na 17ª Legislatura e é membro efetivo da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Reside em Timóteo e seu trabalho é voltado para as áreas de saúde, educação, segurança e trabalho. Luta pela duplicação da BR-381 e a pavimentação da MG-760.
Atuação Parlamentar na ALMG Eleito deputado estadual para o primeiro mandato na 16ª Legislatura (2007/2011).
Condecorações Título de Cidadão Honorário de Jequeri, Bom Jesus do Galho, Córrego Novo e Pingo D'Água.
Filiação Partidária no exercício do mandato PTB
Partido pelo qual concorreu na eleição PTB
Legislaturas
Data de Nascimento 16/05/1967
Naturalidade Dionísio / MG
Atividade Profissional Radialista
Principais Fatos da Vida Profissional e Política Formado em Eletrônica. Nasceu em Dionísio, Minas Gerais. Filho do relojoeiro Edy Araújo e da professora Irani de Castro Araújo, Juninho é o terceiro dos sete filhos do casal. É casado com Karine e pai de Karoline e Thiago. Sempre envolvido com as causas populares, fundou em 1989 a Rádio Tropical de Dionísio; em 2004, a Rádio Liberdade de Abre Campo; e em 2007, a Rádio Tropical de Timóteo. Apaixonado por comunicação, apresenta há 22 anos um programa popular transmitido ao vivo diariamente. Em 2006, foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual. Na Assembleia participou de votações importantes para a vida dos mineiros e foi vice-presidente de duas importantes comissões: a de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e a de Cultura, além dei vice-presidente da Cipe Rio Doce (Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce). Em 2010, ficou como segundo suplente da coligação Justiça Social e Trabalho, mas assumiu o mandato na 17ª Legislatura e é membro efetivo da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Reside em Timóteo e seu trabalho é voltado para as áreas de saúde, educação, segurança e trabalho. Luta pela duplicação da BR-381 e a pavimentação da MG-760.
Atuação Parlamentar na ALMG Eleito deputado estadual para o primeiro mandato na 16ª Legislatura (2007/2011).
Condecorações Título de Cidadão Honorário de Jequeri, Bom Jesus do Galho, Córrego Novo e Pingo D'Água.
Filiação Partidária no exercício do mandato PTB
Partido pelo qual concorreu na eleição PTB
Legislaturas
16ª Legislatura - Efetivo
Em exercício de 01/02/2007 a 31/01/2011
Em exercício de 01/02/2007 a 31/01/2011
17ª Legislatura - Suplente
Em exercício de 04/02/2011 a 15/02/2011
Término de exercício de suplência de 15/02/2011 a 31/01/2015
Em exercício de 04/02/2011 a 15/02/2011
Término de exercício de suplência de 15/02/2011 a 31/01/2015
17ª Legislatura - Suplente
Em exercício de 05/05/2011 a 24/10/2012
Término de exercício de suplência de 24/10/2012 a 31/01/2015
Em exercício de 05/05/2011 a 24/10/2012
Término de exercício de suplência de 24/10/2012 a 31/01/2015
17ª Legislatura - Suplente
Em exercício de 18/12/2012 a 30/12/2013
Término de exercício de suplência de 30/12/2013 a 31/01/2015
Em exercício de 18/12/2012 a 30/12/2013
Término de exercício de suplência de 30/12/2013 a 31/01/2015
RQS REQUERIMENTO SEM NÚMERO 2577/2013
REQUEREM SEJA COMUNICADA AO PLENÁRIO A CRIAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR
MUNICIPALISTA. SUBSCREVEM TERMO DE ADESÃO À REFERIDA FRENTE OS DEPUTADOS:
IVAIR NOGUEIRA, HELY TARQÜÍNIO, ADELMO CARNEIRO LEÃO, NEIDER MOREIRA,
ADALCLEVER LOPES, ANTÔNIO CARLOS ARANTES, BOSCO, BRAULIO BRAZ, CARLOS
MOSCONI, DALMO RIBEIRO SILVA, DOUTOR WILSON BATISTA, GLAYCON FRANCO,
HÉLIO GOMES, INÁCIO FRANCO, JAYRO LESSA, JOÃO LEITE, JUNINHO ARAÚJO,
LEONÍDIO BOUÇAS, LUIZ HENRIQUE, MARQUES ABREU, NEILANDO PIMENTA, PAULO
GUEDES, ROGÉRIO CORREIA, ROMEL ANÍZIO, SARGENTO RODRIGUES, TENENTE LÚCIO.
RQS REQUERIMENTO SEM NÚMERO 2541/2013
REQUER SEJA COMUNICADA AO PLENÁRIO A CRIAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM
DEFESA DO MERCADO DA COMUNICAÇÃO DE MINAS GERAIS. SUBSCREVEM TERMO DE
ADESÃO À REFERIDA FRENTE AS DEPUTADAS ANA MARIA RESENDE, LIZA PRADO,
LUZIA FERREIRA E ROSÂNGELA REIS E OS DEPUTADOS IVAIR NOGUEIRA, HELY
TARQÜÍNIO, ADALCLEVER LOPES, ANDRÉ QUINTÃO, ANSELMO JOSÉ DOMINGOS,
ANTÔNIO CARLOS ARANTES, ANTÔNIO GENARO, ARLEN SANTIAGO, BOSCO, CARLOS
MOSCONI, CARLOS PIMENTA, CÉLIO MOREIRA, DOUTOR WILSON BATISTA, DUARTE
BECHIR, DUILIO DE CASTRO, FÁBIO CHEREM, GILBERTO ABRAMO, GLAYCON FRANCO,
GUSTAVO CORRÊA, JOÃO LEITE, JOÃO VÍTOR XAVIER, JUNINHO ARAÚJO, LAFAYETTE
DE ANDRADA, LEONARDO MOREIRA, LEONÍDIO BOUÇAS, LUIZ HENRIQUE, LUIZ
HUMBERTO CARNEIRO, MARQUES ABREU, NEILANDO PIMENTA, PAULO GUEDES, RÔMULO
VIEGAS, SARGENTO RODRIGUES, SEBASTIÃO COSTA, TADEU MARTINS LEITE, TONY
CARLOS, VANDERLEI MIRANDA E ZÉ MAIA.
RQS REQUERIMENTO SEM NÚMERO 2540/2013
REQUER SEJA COMUNICADA AO PLENÁRIO A CRIAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM
DEFESA DO SETOR SUCROENERGÉTICO. SUBSCREVEM TERMO DE ADESÃO À REFERIDA
FRENTE AS DEPUTADAS ANA MARIA RESENDE, LIZA PRADO, LUZIA FERREIRA, MARIA
TEREZA LARA E ROSÂNGELA REIS E OS DEPUTADOS DINIS PINHEIRO, IVAIR
NOGUEIRA, HELY TARQÜÍNIO, ADELMO CARNEIRO LEÃO, NEIDER MOREIRA, ALENCAR
DA SILVEIRA JR., ADALCLEVER LOPES, ALMIR PARACA, ANDRÉ QUINTÃO, ANSELMO
JOSÉ DOMINGOS, ANTÔNIO GENARO, ARLEN SANTIAGO, BONIFÁCIO MOURÃO, BOSCO,
BRAULIO BRAZ, CABO JÚLIO, CARLOS HENRIQUE, CARLOS MOSCONI, CARLOS
PIMENTA, CELINHO DO SINTTROCEL, CÉLIO MOREIRA, DALMO RIBEIRO SILVA, DEIRÓ
MARRA, DOUTOR WILSON BATISTA, DUARTE BECHIR, DUILIO DE CASTRO, DURVAL
ÂNGELO, ELISMAR PRADO, FABIANO TOLENTINO, FÁBIO CHEREM, FRED COSTA,
GLAYCON FRANCO, GUSTAVO CORRÊA, GUSTAVO PERRELLA, GUSTAVO VALADARES,
HÉLIO GOMES, INÁCIO FRANCO, JOÃO LEITE, JOÃO VÍTOR XAVIER, JUNINHO
ARAÚJO, LAFAYETTE DE ANDRADA, LEONARDO MOREIRA, LEONÍDIO BOUÇAS, LUIZ
HENRIQUE, LUIZ HUMBERTO CARNEIRO, MÁRIO HENRIQUE CAIXA, MARQUES ABREU,
NEILANDO PIMENTA, PAULO GUEDES, PAULO LAMAC, PINDUCA FERREIRA, ROGÉRIO
CORREIA, RÔMULO VENEROSO, RÔMULO VIEGAS, SARGENTO RODRIGUES, SÁVIO SOUZA
CRUZ, SEBASTIÃO COSTA, TADEU MARTINS LEITE, TENENTE LÚCIO, VANDERLEI
MIRANDA E ZÉ MAIA.
Veja todas as proposições
03/12/2013
18/10/2013
28/08/2013
Veja todos os pronunciamentos
Comenta os investimentos do governador Antonio Augusto Junho
Anastasia nas áreas da saúde, educação e transporte. Critica a falta
de investimento do governo federal em obras de melhorias das Rodovias
BR – 381 e BR – 262.
Veja mais
18/10/2013
Transcurso do 50º aniversário de fundação da Cooperativa de Consumo dos
Empregados da Usiminas Ltda. - Consul.
Veja mais
28/08/2013
Comenta o início das obras de asfaltamento da Rodovia MG - 760.
Veja mais
Veja todos os pronunciamentos